FITXA D'ALTS CÀRRECS
Elena Albalat Aguilella
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Secretaria autonòmica del Sistema Sociosanitari
- Vicepresidència i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda
- Nomenament: 12/07/2024 DOGV
- Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València
- sass@gva.es
- 961247423
La Secretaria Autonòmica del Sistema Sociosanitari exercix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'impuls de polítiques de planificació estratègica, formació i qualificació professional, avaluació de polítiques públiques i de qualitat en matèria de servicis socials, així com la coordinació del mapa de servicis socials, d'infraestructures i gestió del sistema.
Fuente: Funciones
No s'ha registrat viatges
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
No s'ha registrat obsequis
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Presentada el 04/10/2023
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 100 | Vivendes | Castellón/Castelló | Espanya | 20.029,73 € |
Multipropietat | 50 | Vivendes | Castellón/Castelló | Espanya | 2.811,19 € |
Descripció | Import |
---|---|
CAIXA RURAL D ONDA | 20.029,81 € |
Total: | 20.029,81 € |
Descripció | Import |
---|---|
VOLSWAGEN T-ROC | 14.539,00 € |
Total: | 14.539,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 39.051,20 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 04/10/2023
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
DIPUTACIO DE CASTELLO | COORDINADORA GABINETE DIPUTACION DE CASTELLON | 27/07/2023 | 04/08/2023 | NO | ||
AJUNTAMENT DˋONDA | CONCEJAL GOBIERNO MUNICIPAL | CONCEJAL GOBIERNO MUNICIPAL | 15/06/2019 | 16/06/2023 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 07/10/2023
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
POR DETERMINAR | 05/08/2023 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 18/10/2023
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament | 20/10/2023 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.