FITXA D'ALTS CÀRRECS
Pilar Tébar Martínez
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Secretaria autonòmica de Cultura
- Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
- Nomenament: 12/07/2024 DOGV
- Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
- tebar_marmar@gva.es
- 961970361
La Secretaria Autonòmica de Cultura exercix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de proposta i execució de la política cultural relativa a teatre, música, cinema, dansa, circ, exposicions i museus, llibre, biblioteques, arxius, i patrimoni cultural valencià, gestió de les infraestructures culturals, mecenatge, i ajudes i subvencions de l'àmbit cultural.
Fuente: Funciones
No s'ha registrat viatges
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
- 04/09/2024 Fullets publicitaris sobre la Festa de la Mare de Deu de la Salut. Quatre catàlegs sobre el món de la moda i el llibre "Algemesí: Ànima de poble, cor de la ciutat"
- 02/09/2024 Llibre: "Interpretació del patrimoni en museus i llocs culturals: Principis i tècniques"
- 19/07/2024 Catàleg de l'exposició "Trobes: 550 anys de la impremta a València", que se celebra a la Biblioteca Històrica
- 19/07/2024 Catàleg de l'exposició "Els joves i l'art: l'atreviment de mirar"
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Presentada el 01/10/2023
Descripció | Import |
---|---|
8.000,00 € | |
Total: | 8.000,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
colección de arte | 8.000,00 € |
Total: | 8.000,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) | 4.204,83 € |
Rendiment del treball | 37.080,87 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 01/10/2023
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Nacional de Educación a Distancia | Enseñanza | Profesora tutora | 01/10/2019 | 30/06/2023 | NO | |
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert | Organismo Autónomo de la Diputación de Alicante | Directora Cultural | 21/04/2021 | 04/08/2023 | NO |
Presentada el 01/10/2023 >>
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 20/08/2024
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana | Actividad museística y cultural | Vocal del Consejo general | 12/07/2024 | Pública | |
Institut Valencià deCultura (IVC) | Actividades culturales | Vicepresidenta del órgano rector | 12/07/2024 | Pública | |
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) | Actividad museística y cultural | Vicepresidenta del Consejo Rector | 12/07/2024 | Pública | |
Palau de les Arts Reina Sofía | Actividad musical | Secretaria del patronato y Vicepresidenta de la comisión ejecutiva | 12/07/2024 | Pública | |
Patronato del Misteri d'Elx | Actividad cultural y Patrimonio de la Humanidad | Vocal | 12/07/2024 | Pública | |
OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València | Actividades musicales y congresos | Consejo de administración - Vocal | 11/09/2023 | Pública | |
Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt | carácter cultural y sin ánimo de lucro | vocal del patronato en función del cargo | 20/09/2023 | 12/07/2024 | Pública |
Ciudad de las Artes y las Ciencias SAU | Actividad cultural y de otro tipo | Vocal del Consejo de Administración y de la Comisión ejecutiva | 10/08/2023 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Presentada el 07/08/2024 >>
Presentada el 07/08/2024 >>
Presentada el 08/10/2023 >>
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 09/08/2024
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament successiu | 12/08/2024 |
Presentada el 16/10/2023 >>
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.