Històric del Personal directiu de programes de Fons Europeus
Històric del Personal directiu de programes de Fons Europeus
CSV
Titular | Conselleria | Nomenament | Cessament | Fitxa |
---|---|---|---|---|
Díaz-Caneja Redondo, David | Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica | 13/04/2022 | 19/12/2023 | |
Hervás Más, Jorge Joaquín | Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica | 13/04/2022 | 04/08/2022 | |
Marín González, Carolina | Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica | 08/07/2022 | 31/12/2023 | |
Regaño Valero, Manuel | Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital | 31/01/2023 | 16/02/2023 | |
Conca Domenech, Joan | Vicepresidenta primera y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas | 15/03/2022 | 11/09/2023 |
PIE
Font: DOGV i unitats de transparència
Data d'actualització: desembre 2023
Periodicitat: cada vegada que es rescindisca un contracte
Data de creació: abril 2022
Fonament: art. 14 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022), art. 28.3 del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió econòmicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19 (DOGV núm. 9062, de 15.04.2021)
Dóna'ns la teua opinió Dóna'ns la teua opinió sobre el portal GVA Oberta
info